Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2002-12-04 sletter virksomheden Ejerskaber: MT GULVE A/S. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AT EN GROS ApS. (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2019-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MT GULVE A/S. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MLBT Invest ApS. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 22 f., 7200 Grindsted (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 22 f., 7200 Grindsted (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 22 f., 7200 Grindsted (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 22 f., 7200 Grindsted (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 22 f., 7200 Grindsted (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2011-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Morsbøl Søvej 40, 7200 Grindsted (offentliggjort 2011-03-16)
Den 2011-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morsbøl Søvej 40, 7200 Grindsted (offentliggjort 2011-03-16)
Den 2011-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevej 4, 7200 Grindsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-10-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevej 4, 7200 Grindsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevej 4, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-16)
Den 2002-10-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-16)
Den 2002-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevej 4, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Direktion: Michael Tullesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af ejendomme, besiddelse af værdipapirer, samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Legale ejere: Michael Tullesen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2002-10-01 tilføjes Navne: MT GULVE HOLDING ApS (offentliggjort 2002-10-07)
Den 2002-10-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Tullesen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2002-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-10-01 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Stiftere: Michael Tullesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Vedtægter: 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-10-07)
Den 2002-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)