Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-03-05 fjernes Binavne: NEXUS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-26 fjernes Bestyrelse: Niels Madelung (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Direktion: Niels Madelung (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-26 fjernes Navne: TECHNOLOGY NEXUS DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Revisor: Ole Hedemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2002-10-17)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-20 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2005-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-01 tilføjes Bestyrelse: Gun Christina Detlefsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 fjernes Bestyrelse: Bror Erik Mikael Jacobsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-konsulentvirksomhed og dertil naturligt knyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Vedtægter: 2004-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-04 fjernes Bestyrelse: Gustaf Malmros (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-29 tilføjes Bestyrelse: Gustaf Malmros (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Halvorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Direktion: Niels Madelung (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Direktion: Troels Haaber Moe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2002-10-10 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2002-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2002-10-17)
Den 2002-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-09 tilføjes Bestyrelse: Henrik Halvorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Direktion: Troels Haaber Moe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Navne: TECHNOLOGY NEXUS DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-08 fjernes Navne: A/S PSE 17 NR. 1273 (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2002-10-01 tilføjes Navne: A/S PSE 17 NR. 1273 (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2002-10-09 tilføjes Revisor: Ole Hedemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Binavne: NEXUS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)