Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Formål | Navne | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ds-a-info@eu.nlmk.com (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-04 fjernes Kontaktoplysninger: ds-a-info@nlmk.com (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-10-04 tilføjes Bestyrelse: Sarah Krins (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-04 fjernes Bestyrelse: Florence Geneviève Vanderthommen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-16 tilføjes Bestyrelse: Florence Geneviève Vanderthommen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-03-16 fjernes Bestyrelse: Barend Jacobus De Vos (formand) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-15 fjernes Bestyrelse: Igor Sarkits (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-16 tilføjes Direktion: Christian Willumsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-16 fjernes Direktion: Igor Sarkits (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-10-24 tilføjes Legale ejere: NLMK Belgium Holdings (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-10-24 fjernes Legale ejere: NLMK International B.V. (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-10-24 tilføjes Reelle ejere: Vladimir Lisin (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 33, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 33, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 92.937.000,00 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-06 tilføjes Vedtægter: 2021-09-06 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Bestyrelse: Kim Ekstrøm (suppleant) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-06-30 fjernes Bestyrelse: Jane Hjuler (suppleant) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: ds-a-info@nlmk.com (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2021-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: tom@dansteel.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 33, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2020-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 33, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 33, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 33, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Georg Selbach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2019-01-02 fjernes Bestyrelse: Cornelius Janse Louwrens (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 88.155.000,00 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.695.000,00 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-12-27 tilføjes Vedtægter: 2017-12-27 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2017-07-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, eller af den administrerende direktør alene, eller af fire medlemmer af bestyrelsen i fællesskab. (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 tilføjes Bestyrelse: Cornelius Janse Louwrens (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-05-29 fjernes Bestyrelse: Irina Volovick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-05-28 fjernes Bestyrelse: Igor Sarkits (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-29 tilføjes Direktion: Igor Sarkits (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2017-05-29 fjernes Direktion: Yuriy Bokachev (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-11 tilføjes Bestyrelse: Brian Passebæk Bjerre (suppleant) (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2015-05-11 fjernes Bestyrelse: Peter Stampe Møller (suppleant) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-02 tilføjes Direktion: Yuriy Bokachev (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2013-09-02 fjernes Direktion: Yury Tarasov (adm. dir.) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-05-30 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Albeck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-30 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Albeck (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-25 fjernes Bestyrelse: Yuriy Larin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiel virksomhed indenfor jern- og stålindustrien i danske og udenlandske selskaber samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-04 tilføjes Navne: NLMK DANSTEEL A/S (offentliggjort 2011-08-17)
Den 2011-08-03 fjernes Navne: DANSTEEL A/S (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2011-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af den administrerende direktør og et af bestyrelsesmedlemmerne i forening, eller af fire medlemmer af bestyrelsen i fællesskab. (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2011-08-04 tilføjes Vedtægter: 2011-08-04 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-23 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Albeck (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Bestyrelse: Poul Martin Valter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-06 tilføjes Direktion: Yury Tarasov (adm. dir.) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-15 tilføjes Bestyrelse: Yuriy Larin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-15 fjernes Direktion: Igor Sarkits (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-01 fjernes Bestyrelse: Peter Dimitri Galitzine (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (offentliggjort 2004-02-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-22 tilføjes Legale ejere: NLMK International B.V. (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 33, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 33, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2002-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Direktion: Igor Sarkits (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-01 fjernes Direktion: Alexey Lapshin (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-01 fjernes Bestyrelse: Alexey Lapshin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-01 tilføjes Direktion: Alexey Lapshin (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-01 fjernes Direktion: Bent Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: tom@dansteel.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Bestyrelse: Poul Martin Valter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-17 tilføjes Bestyrelse: Yury Tarasov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2005-03-17 fjernes Bestyrelse: Stefan Jenkins (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Dimitri Galitzine (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-01 fjernes Bestyrelse: Scott Campbell Macaw (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-30 tilføjes Direktion: Bent Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-19 tilføjes Bestyrelse: Alexey Lapshin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-30 tilføjes Bestyrelse: Stefan Jenkins (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-02 fjernes Direktion: Peter Dimitri Galitzine (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 33, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2002-11-22)
Den 2002-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Staalværksvej 5, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2002-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 76.231.000,00 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2002-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staalværksvej 5, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2002-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 23, 1., 1157 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 23, 1., 1157 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-10 tilføjes Navne: DANSTEEL A/S (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2002-10-09 fjernes Navne: DET JYSKE STÅLVALSEVÆRK A/S (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2002-10-01 tilføjes Navne: DET JYSKE STÅLVALSEVÆRK A/S (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2002-10-02 tilføjes Direktion: Peter Dimitri Galitzine (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-02 fjernes Direktion: Irina Volovick (adm. dir.) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Direktion: Irina Volovick (adm. dir.) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Bestyrelse: Hugh Alfred Cattermole (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-01 tilføjes Bestyrelse: Hugh Alfred Cattermole (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (offentliggjort 2004-02-27)
Den 2002-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2002-10-01 tilføjes Stiftere: JYSK STÅLINDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2002-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)