Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 48, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 fjernes Direktion: Ole Preben Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 fjernes Navne: MASNEDØ TOMATER ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Revisor: KPM udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Stiftere: LAMSALG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Revisor: KPM udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-17 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-11-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 48, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 48, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-11-19)
Den 2002-12-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og drive fast ejendom herunder landbrugsejendom samt at drive virksomhed med produktion af væksthusprodukter og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-29 tilføjes Vedtægter: 2002-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 48, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-25 tilføjes Direktion: Ole Preben Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Navne: MASNEDØ TOMATER ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Stiftere: LAMSALG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)