Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhuse 1, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-25 fjernes Bestyrelse: Anders Mejlhede Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Direktion: Martin Skou Heidemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-25 fjernes Navne: MARTIN SKOU A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Stiftere: Martin Skou Heidemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-20 fjernes Revisor: John Møller Borup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhuse 1, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-06 tilføjes Bestyrelse: Anders Mejlhede Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Direktion: Martin Skou Heidemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Navne: MARTIN SKOU A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Revisor: John Møller Borup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Stiftere: Martin Skou Heidemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening uafhængigt af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Vedtægter: 2002-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)