Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-02-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-02-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-05-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Vedtægter: 2020-05-19 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-20 tilføjes Legale ejere: BØVRE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-20 fjernes Legale ejere: STRESS INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-20 tilføjes Reelle ejere: Lars Bøvre (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-20 fjernes Reelle ejere: René Christiansen, Per Carøe Kristensen (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-19 fjernes Reelle ejere: Lars Bøvre (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-20 tilføjes Vedtægter: 2019-02-20 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-02-20 fjernes Direktion: René Christiansen (direktion) (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 13, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenildhøjdalen 93, 9600 Aars (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: lbovre@mail.dk (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenildhøjdalen 93, 9600 Aars (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenildhøjdalen 93, 9600 Aars (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenildhøjdalen 93, 9600 Aars (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2013-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 14, 9600 Aars (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2003-06-03)
Den 2007-02-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 14, 9600 Aars (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2007-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 62, st., 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 62, st., 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-13 tilføjes Direktion: René Christiansen (direktion) (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2007-01-13 fjernes Direktion: Finn Lykke Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og drift af udlejningsejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2007-01-13 tilføjes Vedtægter: 2007-01-13 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 62, st., 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-10-22 tilføjes Legale ejere: STRESS INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2005-10-22 tilføjes Reelle ejere: Lars Bøvre, René Christiansen, Per Carøe Kristensen (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2003-06-03)
Den 2003-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 62, st., 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 tilføjes Direktion: Finn Lykke Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Navne: F.O. EJENDOMME HOBRO ApS (offentliggjort 2002-08-07)
Den 2002-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2002-06-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Stiftere: Finn Lykke Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-08-07)
Den 2002-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)