Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2003-04-24 fjernes Binavne: API PLAST ApS, API ApS, AMAGER PLAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Snogekærvej 43, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-13 fjernes Direktion: Jens Ebdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-07-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-13 fjernes Navne: AMAGER PLASTIC INDUSTRI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snogekærvej 43, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyrnberggade 23, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med industri, handel samt besiddelse af aktier og anparter (holdingselskab) og i forbindelse hermed stående virksomhed samt anlægsinvestering i værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-02 tilføjes Vedtægter: 2002-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 tilføjes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Revisor: Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-07-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-05 tilføjes Revisor: Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-05 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-16 fjernes Bestyrelse: Laura Katrine Skinnebach (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-16 fjernes Direktion: Jens Ebdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-09 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-09 fjernes Revisor: K. G. Jensen Coppers & Lybrand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Bestyrelse: Ejnar Ebdrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-19 fjernes Direktion: Jon Sten Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyrnberggade 23, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-22 tilføjes Bestyrelse: Ejnar Ebdrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Binavne: API PLAST ApS, API ApS, AMAGER PLAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Direktion: Jon Sten Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-22 tilføjes Navne: AMAGER PLASTIC INDUSTRI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, K. G. Jensen Coppers & Lybrand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)