Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-12-23 fjernes Binavne: 3-I-EN-KONTO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-21 fjernes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hveen Boulevard 4, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Navne: MAXI-FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-31 fjernes Bestyrelse: Ole Birk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-05-31 fjernes Direktion: Ole Holsted-Sandgreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-02 tilføjes Bestyrelse: Lis Cathrine Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-18 tilføjes Bestyrelse: Bent Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-18 fjernes Bestyrelse: Ib Lernø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-30 tilføjes Bestyrelse: Ib Lernø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-30 fjernes Bestyrelse: Peter Helm Kiær Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hveen Boulevard 4, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Storcenter 661, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive service- og finansierings- virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 tilføjes Vedtægter: 2000-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-25 tilføjes Direktion: Ole Holsted-Sandgreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-02-25 fjernes Direktion: Per Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-25 tilføjes Direktion: Per Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-25 fjernes Direktion: Steen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-05-10 fjernes Binavne: 3-I-ÉN-KONTO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Norling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-03-28 fjernes Direktion: Jens Branth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-11 tilføjes Bestyrelse: Finn Ærø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-11 fjernes Bestyrelse: Bent Breum Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-03 fjernes Direktion: John Reinhardt Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Storcenter 661, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-22 tilføjes Bestyrelse: Bent Breum Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-01-22 tilføjes Binavne: 3-I-ÉN-KONTO ApS, 3-I-EN-KONTO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Direktion: John Reinhardt Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-22 tilføjes Navne: MAXI-FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-22 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)