Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2005-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: STILBJERG ApS. (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Adival A/S. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2012-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HC TÆPPER A/S. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Adival A/S. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2017-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Valueplus A/S. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2020-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HC TÆPPER A/S. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2021-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Clenflex A/S. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2023-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lundager Hedensted ApS. (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-03-05 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: oc.mosevang@outlook.dk (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 tilføjes Vedtægter: 2010-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2008-10-21 fjernes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-03-11)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunbjergvej 3, 7190 Billund (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunbjergvej 3, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: scraptrans@billund.dk (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2002-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: scraptrans@billund.dk (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2002-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunbjergvej 3, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-24 tilføjes Direktion: Ole Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-03-11)
Den 2002-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 tilføjes Legale ejere: Ole Christensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2002-06-24 tilføjes Navne: OLE CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2002-07-31)
Den 2002-06-24 tilføjes Reelle ejere: Ole Christensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2002-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-06-24 tilføjes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 tilføjes Stiftere: Ole Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-07-31)
Den 2002-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)