Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 tilføjes Legale ejere: TANDLÆGE LONE ULRICH HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-20 fjernes Legale ejere: Lone Ulrich Pedersen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2002-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BYSØSTRÆDES TANDLÆGEHUS ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-03-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-03-24 tilføjes Vedtægter: 2017-03-24 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-03-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et handelsselskab og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-06 tilføjes Navne: TAND OG KRONE ApS (offentliggjort 2011-05-06)
Den 2011-05-05 fjernes Navne: TANDLÆGE LONE ULRICH ApS (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2011-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-06 tilføjes Vedtægter: 2011-05-06 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2011-04-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2011-04-04 fjernes Revisor: EXANTE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2002-09-02)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bysøstræde 14, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bysøstræde 14, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bysøstræde 14, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 tilføjes Direktion: Lone Ulrich Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2002-09-02)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Legale ejere: Lone Ulrich Pedersen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2002-06-28 tilføjes Navne: TANDLÆGE LONE ULRICH ApS (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2002-06-28 tilføjes Reelle ejere: Lone Ulrich Pedersen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2002-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2002-06-28 tilføjes Revisor: EXANTE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Stiftere: Lone Ulrich Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2002-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)