Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssevej 12, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-17 fjernes Kontaktoplysninger: kaj.stoerup@stofanet.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-17 fjernes Navne: AL 1949 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Revisor: Statsaut Revisor Kaj Størup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 fjernes Direktion: Asbjørn Linde (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-05-28)
Den 2007-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssevej 12, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2007-05-27)
Den 2007-07-30 tilføjes Direktion: Asbjørn Linde (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 fjernes Direktion: Jørgen Højrup Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Navne: AL 1949 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-29 fjernes Navne: SUBCOM ApS (offentliggjort 2007-05-27)
Den 2007-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Vedtægter: 2007-07-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2007-05-27)
Den 2007-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssevej 12, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-05-27 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-05-28)
Den 2007-05-26 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2005-05-23)
Den 2007-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kaj.stoerup@stofanet.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-14 tilføjes Direktion: Jørgen Højrup Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-14 fjernes Direktion: Asbjørn Linde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-14 tilføjes Navne: SUBCOM ApS (offentliggjort 2007-05-27)
Den 2007-05-13 fjernes Navne: HIRTSHALS SHIPPING ApS (offentliggjort 2005-05-13)
Den 2007-05-14 tilføjes Revisor: Statsaut Revisor Kaj Størup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-14 fjernes Revisor: Kaj Størup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssevej 12, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssevej 12, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-24 fjernes Direktion: Marianne Agerholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-23 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2005-05-23)
Den 2005-05-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Direktion: Marianne Agerholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Navne: HIRTSHALS SHIPPING ApS (offentliggjort 2005-05-13)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-31 fjernes Navne: PBH 28.180 ApS (offentliggjort 2002-08-15)
Den 2002-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssevej 12, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-15 tilføjes Direktion: Asbjørn Linde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Revisor: Kaj Størup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: PBH 28.180 ApS (offentliggjort 2002-08-15)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)