Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-01-28 fjernes Binavne: THINGGAARD REJSER, ÅRHUS, ApS, THINGGAARD REJSER, ÅLBORG, ApS, AMAGER REJSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 1, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-27 fjernes Bestyrelse: Bent Ove Sortsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Direktion: Kirsten Skov Wichmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-27 fjernes Navne: THINGGAARD REJSER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 fjernes Bestyrelse: Torben Thomasen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-24 tilføjes Bestyrelse: Torben Thomasen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Vedtægter: 2008-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 1, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 1, 6630 Rødding (offentliggjort 2006-01-13)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 1, 6630 Rødding (offentliggjort 2006-01-13)
Den 2006-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevænge 13, 6630 Rødding (offentliggjort 2002-11-28)
Den 2006-01-04 fjernes Bestyrelse: Ole Lilholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Thinggaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-13 tilføjes Bestyrelse: Søren Halling-Overgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Bestyrelse: Søren Halling-Overgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevænge 13, 6630 Rødding (offentliggjort 2002-11-28)
Den 2002-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-14 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Thinggaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 tilføjes Direktion: Kirsten Skov Wichmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 tilføjes Navne: THINGGAARD REJSER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-13 fjernes Navne: PBH 28.175 ApS (offentliggjort 2002-08-15)
Den 2002-11-14 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Binavne: THINGGAARD REJSER, ÅRHUS, ApS, THINGGAARD REJSER, ÅLBORG, ApS, AMAGER REJSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: PBH 28.175 ApS (offentliggjort 2002-08-15)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)