Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Virksomhedsstatus | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-15 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 88, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 43, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: rossen@rossen.com (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2012-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2012-05-30 fjernes Revisor: Niels Gregers Holm-Nielsen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-15 tilføjes Revisor: Niels Gregers Holm-Nielsen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2002-10-25 fjernes Revisor: Frede Kyhn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: Frede Kyhn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 fjernes Revisor: Per Nørgaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed og rådgivning og formidling af fast ejendom og virksomheder samt andet dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 tilføjes Vedtægter: 1995-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1994-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1994-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1994-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1994-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 205.121,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET A P MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 fjernes Direktion: Franco Nasi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 43, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-16)
Den 1986-01-22 tilføjes Direktion: Franco Nasi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-22 tilføjes Legale ejere: Jørgen Rossen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 1986-01-22 tilføjes Navne: ApS LATINO (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-22 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Rossen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 1986-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 1986-01-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET A P MØLLER, Per Nørgaard Sørensen, REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)