Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-05-29 fjernes Navne: H.W. PETERSEN MEDIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborggade 1, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Revisor: LOPS & BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-25 fjernes Bestyrelse: Torben William Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-25 fjernes Direktion: Anders Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-29 tilføjes Navne: H.W. PETERSEN MEDIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-28 fjernes Navne: PCC 96 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-28 fjernes Direktion: Peter Clement Cudrio (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-28 fjernes Revisor: REV BO SCHMIDT NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og produktionsvirksomhed indenfor lyd- og billedtilvirkning samt øvrig efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed Selskabet kan opfylde sit formål såvel direkte som gennem interesser i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-25 tilføjes Vedtægter: 1986-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborggade 1, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Bestyrelse: Torben William Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Direktion: Peter Clement Cudrio (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Navne: PCC 96 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Revisor: REV BO SCHMIDT NIELSEN, LOPS & BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)