Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Øxnebjergvej 14, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-21 fjernes Direktion: Poul Erik Caspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-21 fjernes Navne: BYGGEFIRMAET AF 2007 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 fjernes Revisor: REVISION FAABORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 fjernes Stiftere: Poul Erik Caspersen, Børge Pedersen Rubinke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrerforretning og anden i forbindelse hermed stående byggevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Navne: BYGGEFIRMAET AF 2007 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-04 fjernes Navne: SNAVE INVEST ApS (offentliggjort 2002-08-01)
Den 2013-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Vedtægter: 2013-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øxnebjergvej 14, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gåsemosen 10, 5683 Haarby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-13 tilføjes Revisor: REVISION FAABORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-13 fjernes Revisor: REVISION FYN FAABORG, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-08-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-09 tilføjes Direktion: Leif Barkholt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 187.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåsemosen 10, 5683 Haarby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gåsemosen 10, 5683 Haarby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-27 tilføjes Stiftere: Børge Pedersen Rubinke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-27 fjernes Stiftere: Børge Pedersen Rubinke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåsemosen 10, 5683 Haarby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-08-14)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: SNAVE INVEST ApS (offentliggjort 2002-08-01)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Direktion: Poul Erik Caspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Revisor: REVISION FYN FAABORG, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Stiftere: Poul Erik Caspersen, Børge Pedersen Rubinke (offentliggjort 2015-02-09)