Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 22, 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Bestyrelse: Flemming Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Direktion: Asbjørn Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Navne: YNF 2068 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Regnskabs år: --05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Regnskabs år: --05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Revisor: Allan Hesseldahl Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, fabrikation og restaurationsdrift (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-14 tilføjes Vedtægter: 1987-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 22, 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Bestyrelse: Flemming Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Direktion: Asbjørn Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Navne: YNF 2068 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Regnskabs år: --05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Regnskabs år: --05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Revisor: Allan Hesseldahl Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)