Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-07-27 fjernes Navne: INTERVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 10, 1307 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet John Stengel Hansen, statsaut.revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Bestyrelse: Fridtjof Berg Krøll (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Direktion: Bo Peter Høegh Krøll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 fjernes Bestyrelse: Henrik Rantzau Nehammer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Navne: INTERVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-20 fjernes Navne: YNF 2057.ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier i operative selskaber for at opnå bestemmende indflydelse enten via stemmeretter eller via kapitalbesiddelser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-31 tilføjes Vedtægter: 1986-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 10, 1307 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Bestyrelse: Henrik Rantzau Nehammer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Direktion: Bo Peter Høegh Krøll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Navne: YNF 2057.ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet John Stengel Hansen, statsaut.revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)