Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lutcian Gniazdo | 02.01.1986 | 22.12.1999 | direktion |
Alexandre Alexandrovich Bezlioudov | 02.01.1986 | 13.07.1999 | direktion |
Viktor Shumskij | 02.01.1986 | 21.02.1995 | direktion |
Ole Krøyer | 02.01.1986 | 27.04.1993 | direktion |
Allan Ralf Larsen | 02.01.1986 | 19.10.1990 | direktion |
Ole Henrik Enghave | 02.01.1986 | 19.10.1990 | direktion |
Ole Krøyer | 02.01.1986 | 26.01.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Liana Gniazdo | 02.01.1986 | 27.08.1997 | bestyrelse |
Alexandre Alexandrovich Bezlioudov | 02.01.1986 | 27.08.1997 | bestyrelse |
Lutcian Gniazdo | 02.01.1986 | 27.08.1997 | bestyrelse |
Peter Schaumburg-Müller | 02.01.1986 | 12.10.1994 | bestyrelse |
Viktor Shumskij | 02.01.1986 | 12.10.1994 | bestyrelse |
Ole Krøyer | 02.01.1986 | 27.04.1993 | bestyrelse |
Ole Henrik Enghave | 02.01.1986 | 27.04.1993 | bestyrelse |
Mikael Even Ibsen | 02.01.1986 | 27.04.1993 | bestyrelse |
Efim Brouk | 02.01.1986 | 27.04.1993 | bestyrelse |
Allan Ralf Larsen | 02.01.1986 | 17.12.1991 | bestyrelse |
Helen Roswall Larsen | 02.01.1986 | 17.12.1991 | bestyrelse |
Keith Harvey | 02.01.1986 | 17.12.1991 | bestyrelse |
Erling Bønecke Ibsen | 02.01.1986 | 29.05.1989 | bestyrelse |
Inger Karen Ibsen | 02.01.1986 | 29.05.1989 | bestyrelse |
Maria Edith Eysell | 02.01.1986 | 29.05.1989 | bestyrelse |
Henning Peter Mayland | 02.01.1986 | 23.10.1987 | bestyrelse |
Svend Mogens Ubbesen | 02.01.1986 | 23.10.1987 | bestyrelse |