Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Lester | 18.05.1993 | 30.12.1993 | direktør |
Benny Petersen | 02.01.1986 | 22.12.1997 | direktør |
Hans Bech | 02.01.1986 | 16.08.1993 | direktør |
Torben William Petersen | 02.01.1986 | 18.05.1993 | direktør |
Poul Holtens | 02.01.1986 | 21.12.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rolf Lavigne Ussing | 27.06.1993 | 30.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Anette Bente Jægerskou | 02.01.1986 | 23.08.1995 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bo Petersen | 02.01.1986 | 23.08.1995 | bestyrelsesmedlem |
Benny Petersen | 02.01.1986 | 23.08.1995 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Lucht Rasmussen | 02.01.1986 | 30.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Torben William Petersen | 02.01.1986 | 30.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Lester | 02.01.1986 | 29.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Hans Bech | 02.01.1986 | 27.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Steen Høgermann Müller | 02.01.1986 | 27.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Susan Lena Tersing | 02.01.1986 | 03.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Erling Nielsen | 02.01.1986 | 21.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Erling Bryde | 02.01.1986 | 21.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Poul Holtens | 02.01.1986 | 21.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Stemann Juul Petersen | 02.01.1986 | 21.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Mir Muhammad Latif | 02.01.1986 | 21.12.1990 | bestyrelsesmedlem |