Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-13 fjernes Binavne: DANSK PORTEFØLJE BANK A/S, DANISH PORTFOLIO MANAGEMENT BANK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Mønsteds Plads 9, 1563 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-11 fjernes Bestyrelse: Kim Rønnow Duus (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-11 fjernes Direktion: Lars Bo Bertram (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Hovedbranche: Banker, sparekasser og andelskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-11 fjernes Navne: NYKREDIT PORTEFØLJE BANK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-20 tilføjes Direktion: Lars Bo Bertram (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-28 fjernes Direktion: Tommy Nørgård Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-14 fjernes Bestyrelse: Peter Engberg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-15 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-16 tilføjes Bestyrelse: Karsten Sivebæk Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-16 fjernes Bestyrelse: Erik Gregers Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er som bank at drive virksomhed som pengeinstitut. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af enten to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller at et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. Bestyrelsen kan meddele prokura. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 tilføjes Vedtægter: 2004-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-11 fjernes Direktion: Bjarne Thorup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-07 tilføjes Bestyrelse: Nils Peter Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-07 tilføjes Navne: NYKREDIT PORTEFØLJE BANK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-06 fjernes Navne: DANSK PORTEFØLJE BANK A/S (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-23 fjernes Bestyrelse: Nina Smith (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-14 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Mønsteds Plads 9, 1563 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ptto Mønsteds Plads 9, 1780 København V (offentliggjort 2001-10-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Bjarne Thorup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ptto Mønsteds Plads 9, 1780 København V (offentliggjort 2001-10-08)
Den 2001-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 17, 3., 1504 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-14 tilføjes Bestyrelse: Nina Smith (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-10 tilføjes Bestyrelse: Elisabeth Stamer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-10 tilføjes Hovedbranche: Banker, sparekasser og andelskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-09 fjernes Hovedbranche: Børsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-10 tilføjes Navne: DANSK PORTEFØLJE BANK A/S (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-07-09 fjernes Navne: DANSK PORTEFØLJE FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-07-10 fjernes Binavne: DANISH PORTFOLIO MANAGEMENT, FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-06 fjernes Bestyrelse: Teddy Kær Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-06 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-21 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-11 tilføjes Navne: DANSK PORTEFØLJE FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-10 fjernes Navne: DANSK PORTEFØLJE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Binavne: DANISH PORTFOLIO MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-15 tilføjes Bestyrelse: Anker Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Gunner Lange (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-04-07 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Gunner Lange (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-04-07 fjernes Bestyrelse: Rubi Roald Iversen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-04-16 fjernes Direktion: Erik Gregers Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-06-25 fjernes Bestyrelse: Peter Schou (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 fjernes Bestyrelse: Erik Gregers Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-19 tilføjes Navne: DANSK PORTEFØLJE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-18 fjernes Navne: A/S PSE NR. 1700 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 17, 3., 1504 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-02 tilføjes Bestyrelse: Erik Gregers Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-01-02 tilføjes Binavne: DANISH PORTFOLIO MANAGEMENT A/S, DANISH PORTFOLIO MANAGEMENT, FONDSMÆGLERSELSKAB A/S, DANSK PORTEFØLJE BANK A/S, DANISH PORTFOLIO MANAGEMENT BANK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Direktion: Erik Gregers Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Hovedbranche: Børsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-02 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 1700 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Revisor: Green IV ApS, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)