Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Mikkelsen | 01.01.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Toftgaard Sylvest | 03.02.2004 | 31.12.2019 | direktør |
Frank Fridrich Gerwien | 02.01.1986 | 03.02.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gustaf Alexander Johansson | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Lennart Larsson | 31.05.2023 | formand |
Anders Mikkelsen | 29.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Christian Lilius | 29.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kristensen | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Lennart Larsson | 05.07.2021 | 30.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gustaf Alexander Johansson | 01.01.2020 | 30.05.2023 | formand |
Stig Erik Torbjörn Eriksson | 01.01.2020 | 29.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anna Helena Müllerström | 01.04.2019 | 05.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Stig Erik Torbjörn Eriksson | 01.04.2019 | 31.12.2019 | formand |
Lena Birgitta Berntsson | 17.07.2014 | 29.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Jimmy Norlinder | 10.01.2013 | 29.03.2019 | formand |
Lars Ola Jonsson | 08.10.2012 | 17.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Christian Lilius | 08.10.2012 | 10.01.2013 | formand |
Karl Jerry Höglund | 03.02.2004 | 08.10.2012 | formand |
Kaj Thomas Hakansson | 03.02.2004 | 08.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jan Kristenson | 29.12.1999 | 07.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Niels Toftgaard Sylvest | 02.01.1986 | 31.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
James Werner Rasmussen | 02.01.1986 | 03.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Frank Fridrich Gerwien | 02.01.1986 | 03.02.2004 | bestyrelsesmedlem |