Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-04-17 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 15/9 1989 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 25, 6630 Rødding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-11 fjernes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-11 fjernes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Holgersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-31 fjernes Direktion: Poul Erling Holgersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-07 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 15/9 1989 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 fjernes Navne: SKODBORGHUS OST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-07 tilføjes Vedtægter: 1989-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-22 fjernes Bestyrelse: Poul Erling Holgersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 25, 6630 Rødding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Bestyrelse: Poul Erling Holgersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Direktion: Poul Erling Holgersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Navne: SKODBORGHUS OST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)