Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PEHSB ApS (CVR 71283119) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 02.01.1986 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 02.01.1986 | |
Susanne Saul Stakemann | 02.01.1986 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ITOOLS I/S (CVR 34220662) | NORMAL | 05.09.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JASA HOLDING ApS (CVR 29308845) | 24.09.2021 | 05.09.2023 | 100,00% | 100,00 % |
ESKIMO HOLDING ApS (CVR 36439378) | 01.01.2015 | 24.09.2021 | 100,00% | 100,00 % |
RUHNSTET HOLDING ApS (CVR 27339956) | 13.09.2003 | 31.12.2014 | 100,00% | 100,00 % |