Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 24, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-27 fjernes Bestyrelse: Peter Høpfner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Direktion: Peter Høpfner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-27 fjernes Kontaktoplysninger: post@hoepfner.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-27 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 26.1.2009 HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Stiftere: Peter Høpfner, Per Falk Bredsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding- og investeringsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 26.1.2009 HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-25 fjernes Navne: HØPFNER HOLDING A/S (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2009-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Vedtægter: 2009-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-04-03)
Den 2007-12-18 tilføjes Direktion: Peter Høpfner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 fjernes Direktion: Per Høpfner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 24, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 24, 1401 København K (offentliggjort 2006-05-16)
Den 2006-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 24, 1401 København K (offentliggjort 2006-05-16)
Den 2006-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-04-03)
Den 2006-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Navne: HØPFNER HOLDING A/S (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2005-03-09 fjernes Navne: HØPFNER HOLDING ApS (offentliggjort 2002-05-22)
Den 2005-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-05-22)
Den 2005-03-10 fjernes Bestyrelse: Per Falk Bredsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: post@hoepfner.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-15 tilføjes Bestyrelse: Per Falk Bredsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Direktion: Per Høpfner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Navne: HØPFNER HOLDING ApS (offentliggjort 2002-05-22)
Den 2002-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Stiftere: Peter Høpfner, Per Falk Bredsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-05-22)
Den 2002-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)