Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Landbo Nielsen | 28.11.2008 | 19.04.2010 | adm. dir |
Ole Skov | 09.06.2008 | 28.11.2008 | adm. dir |
Kurt Skovlind Rasmussen | 19.04.2002 | 09.06.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Rode | 28.11.2008 | 19.04.2010 | bestyrelse |
Ole Skov | 28.11.2008 | 19.04.2010 | formand |
Mette Skovlind Nilsson | 18.04.2006 | 09.06.2008 | bestyrelse |
Bo Einar Lohmann Nilsson | 18.04.2006 | 09.06.2008 | bestyrelse |
Dennis Landbo Nielsen | 19.04.2002 | 19.04.2010 | bestyrelse |
Kurt Skovlind Rasmussen | 19.04.2002 | 09.06.2008 | bestyrelse |
Tina Skovlind Hellum | 19.04.2002 | 09.06.2008 | bestyrelse |