Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-02-09 fjernes Navne: RASMUSSEN & PEDERSEN, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bopladsen 62, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Revisor: ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Stiftere: LIGREMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 fjernes Bestyrelse: Ulla Ritha Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 fjernes Direktion: Allan Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-13 tilføjes Revisor: ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-13 fjernes Revisor: ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-13 tilføjes Navne: RASMUSSEN & PEDERSEN, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-12 fjernes Navne: PUSTERUMMET, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-27 tilføjes Vedtægter: 1987-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-05 tilføjes Navne: PUSTERUMMET, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-04 fjernes Navne: ÅÆØ 79 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bopladsen 62, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Bestyrelse: Ulla Ritha Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Direktion: Allan Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Navne: ÅÆØ 79 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Revisor: ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Stiftere: LIGREMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)