Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frands Sørensens Vej 6, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Navne: AB RÅDGIVNING OG FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Revisor: CP HOLDING KOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Stiftere: Lillian Harriet Solveig Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-05 fjernes Direktion: Jan Frederik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 tilføjes Navne: AB RÅDGIVNING OG FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-21 fjernes Navne: AB RÅDGIVNING OG FINANS ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frands Sørensens Vej 6, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-15 tilføjes Direktion: Jan Frederik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiel virksomhed, køb og salg af ejendom, forsikringer og rådgivning i forbindelse hermed samt konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Navne: AB RÅDGIVNING OG FINANS ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Revisor: CP HOLDING KOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Stiftere: Lillian Harriet Solveig Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Vedtægter: 2002-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)