Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erik Schou-Pedersen | 01.05.2007 | 28.01.2016 | direktion |
Jens Christian Mathiesen | 01.05.2007 | 18.03.2011 | direktion |
Even Bakke | 21.03.2002 | 01.05.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frans Blach Rossen | 29.05.2015 | 28.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mads Møller | 17.12.2012 | 29.05.2015 | bestyrelse |
Poul Erik Schou-Pedersen | 18.03.2011 | 28.01.2016 | bestyrelse |
Jens Christian Mathiesen | 18.03.2011 | 28.01.2016 | formand |
Tomas Krüger Andersen | 18.03.2011 | 17.12.2012 | bestyrelse |
Andrea Panzieri | 02.01.2009 | 18.03.2011 | bestyrelse |
Torben Arnth Nielsen | 09.10.2008 | 18.03.2011 | formand |
Kenneth Bering Hansen | 03.06.2008 | 18.03.2011 | næstformand |
Bjarne Thorup | 17.06.2004 | 03.06.2008 | næstformand |
Nils Hougaard Christensen | 11.04.2003 | 02.01.2009 | bestyrelse |
Niels Burtenshaw Thuesen | 11.04.2003 | 09.10.2008 | formand |
Finn Christian Moefelt | 11.04.2003 | 17.06.2004 | næstformand |
Georg Viggo Poulsen | 21.03.2002 | 11.04.2003 | formand |
Per Bang Hansen | 21.03.2002 | 11.04.2003 | næstformand |