Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 188, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-18 fjernes Direktion: Morten Merkur Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-18 fjernes Navne: SKOVSHOVED TØMRERFORRETNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Stiftere: Peter Friis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og håndværk samt investering i fast ejendom og finansielle aktiver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Navne: SKOVSHOVED TØMRERFORRETNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-15 fjernes Navne: M.J. BYG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Vedtægter: 2009-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 fjernes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 tilføjes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 188, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellinorsvej 39, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-04 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-04 fjernes Revisor: JES ANDRESEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 fjernes Direktion: Peter Wetendorff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-20 tilføjes Navne: M.J. BYG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-19 fjernes Navne: O.H.R. FINANS 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-02 tilføjes Direktion: Peter Wetendorff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-11-06 fjernes Direktion: Oluf Henrik Rosenkrantz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellinorsvej 39, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-06 tilføjes Direktion: Oluf Henrik Rosenkrantz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-06 tilføjes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-06 tilføjes Navne: O.H.R. FINANS 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-01-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, JES ANDRESEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-06 tilføjes Stiftere: Peter Friis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)