Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Baggeskær 10, 7741 Frøstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Navne: LANETT PARTNER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Stiftere: Søren Tjørnelund Mattesen, Lars Henrik Torrild, LANETT FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baggeskær 10, 7741 Frøstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofievej 19, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhedsrådgivning, køb og salg af virksomhedskoncepter samt investerings- virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-14 tilføjes Vedtægter: 2004-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-13 fjernes Bestyrelse: Erik Torrild (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-13 fjernes Direktion: Lars Henrik Torrild (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-01 tilføjes Bestyrelse: Herdis Torrild Koch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 fjernes Bestyrelse: Søren Tjørnelund Mattesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Direktion: Lars Henrik Torrild (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 fjernes Direktion: Søren Tjørnelund Mattesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 19, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 tilføjes Bestyrelse: Søren Tjørnelund Mattesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Direktion: Søren Tjørnelund Mattesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Navne: LANETT PARTNER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Stiftere: Søren Tjørnelund Mattesen, Lars Henrik Torrild, LANETT FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)