Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Adam Møller | 19.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Rundin Sandbæk | 02.01.2004 | 19.05.2015 | direktør |
Torben Jørgensen | 05.03.1999 | 02.01.2004 | direktør |
Mogens Rundin Sandbæk | 27.01.1993 | 05.03.1999 | direktør |
Lars Martens Clausen | 02.12.1991 | 27.01.1993 | direktør |
Torben Jørgensen | 02.01.1986 | 02.12.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mark Alexander Luscombe | 01.08.2024 | formand |
Stig Westergaard | 08.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Adam Møller | 28.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Svarre | 19.05.2015 | 28.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Larsen | 29.10.2013 | 08.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karen Frøsig | 31.05.2010 | 01.08.2024 | formand |
Preben Lund Hansen | 31.05.2010 | 29.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Rundin Sandbæk | 02.01.1986 | 19.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Andersen | 02.01.1986 | 31.05.2010 | formand |
Mogens Asmund | 02.01.1986 | 20.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Sverre Heimann Olsen | 02.01.1986 | 12.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jakobsen | 02.01.1986 | 04.12.1989 | bestyrelsesmedlem |