Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Kjæp | 29.10.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Green Eriksen | 29.10.2020 | 27.09.2022 | direktør |
Keld Torben Bisted Green Pedersen | 04.09.2013 | 29.10.2020 | adm. dir |
Niels Bo Stæhr Christensen | 15.11.2001 | 04.09.2013 | direktør |