Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmose Parkvej 50, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 fjernes Navne: PEKA INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 fjernes Stiftere: Poul Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-29 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Direktion: Poul Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmose Parkvej 50, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Akaciepark 97, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med konsulent- og IT-rådgivning samt hardware- og softwareudvikling indenfor den optiske industri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt at besidde aktier i andre selskaber som kapitalinvestering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Vedtægter: 2007-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akaciepark 97, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Akaciepark 97, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akaciepark 97, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-11 tilføjes Direktion: Poul Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Navne: PEKA INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Stiftere: Poul Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)