Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Peberlyk 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Direktion: Mogens Rundin Sandbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Navne: ALFA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S, Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, sælge og administrere fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Vedtægter: 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 tilføjes Direktion: Mogens Rundin Sandbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Direktion: Lars Martens Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-02 tilføjes Navne: ALFA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 fjernes Navne: DMK-EJENDOMSADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 fjernes Bestyrelse: Preben Lund Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 fjernes Direktion: Preben Riisberg Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 fjernes Direktion: Jan Mølholm Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 tilføjes Navne: DMK-EJENDOMSADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-17 fjernes Navne: DMK-EJENDOMSADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-17 fjernes Direktion: Mogens Rundin Sandbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-17 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-13 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Schaadt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-13 fjernes Direktion: Jørgen Daugaard Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-13 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peberlyk 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Schaadt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Direktion: Jørgen Daugaard Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Navne: DMK-EJENDOMSADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998, EY Danmark A/S, ERNST & YOUNG DENMARK P/S, Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)