Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Navne | Tegningsregel | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kapital | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Revisor | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2004-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: SIMPLESITE GM ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: 123HEMSIDA.SE ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2007-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: 123HJEMMESIDE.NO ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2009-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: 123WEBSITE.NL ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2011-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: 123HOMEPAGE.IT ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2011-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: 123KOTISIVU.FI ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2011-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: 123MIWEB.ES ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2011-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: 123SITEWEB.FR ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2012-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: 123WEBSEITE.DE ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2012-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: 123WEBSITE SALB ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2019-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Kunai Ads ApS. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2023-09-27 tilføjes Direktion: Søren Visti Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-27 fjernes Direktion: Ronni Woods Engelhardt (direktør) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 24, 1560 København V (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Slåenbakken 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: accounting@simplesite.com (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: morten@simplesite.com (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-09-20 tilføjes Binavne: SimpleSite ApS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Vedtægter: 2022-09-19 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-16 tilføjes Vedtægter: 2022-09-16 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-16 tilføjes Direktion: Ronni Woods Engelhardt (direktør) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-09-16 fjernes Direktion: Morten Kenneth Elk (direktør) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-16 tilføjes Legale ejere: One.com Group AB (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-16 fjernes Legale ejere: Thomas Petersen, MEHI ApS, DICO ApS, Danielsen 2 ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-16 tilføjes Navne: One.com SimpleSite ApS (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-15 fjernes Navne: SIMPLESITE ApS (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-16 fjernes Bestyrelse: Morten Kenneth Elk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-16 fjernes Reelle ejere: Morten Kenneth Elk (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2021-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2021-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slåenbakken 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2021-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, 3. tv., 1253 København K (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@simplesite.com (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 139.180,00 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Vedtægter: 2020-09-23 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, 3. tv., 1253 København K (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, 3. tv., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-02 tilføjes Legale ejere: Danielsen 2 ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2018-10-02 fjernes Legale ejere: DANIELSEN.COM ApS (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-30 tilføjes Vedtægter: 2017-10-30 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-22 fjernes Bestyrelse: John Sebastian Vikkelsøe-Engelbrecht (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-15 tilføjes Legale ejere: DANIELSEN.COM ApS (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-02-15 fjernes Legale ejere: John Sebastian Vikkelsøe-Engelbrecht (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-14 fjernes Legale ejere: DANIELSEN.COM ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af 3 medlemmer af bestyrelsen, af en direktør og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2016-05-04 tilføjes Vedtægter: 2016-05-04 (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 136.150,00 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: DANIELSEN.COM ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2015-12-14 fjernes Legale ejere: DANIELSEN.COM ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-25 tilføjes Vedtægter: 2015-06-25 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og udvikling af internetrelaterede ydelser samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Navne: SIMPLESITE ApS (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2014-05-07 fjernes Navne: 123HJEMMESIDE ApS (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2014-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden eller af en direktør. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2014-05-08 tilføjes Vedtægter: 2014-05-08 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-05-08 fjernes Binavne: SIMPLESITE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Bestyrelse: Jesper Genter Lohmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2013-05-07 fjernes Bestyrelse: Jacob Kenneth Elk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-02 tilføjes Legale ejere: DICO ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-27 tilføjes Bestyrelse: Jacob Kenneth Elk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Legale ejere: DANIELSEN.COM ApS, MEHI ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-03 tilføjes Bestyrelse: John Sebastian Vikkelsøe-Engelbrecht (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, 3. tv., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2009-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 43 b., 1051 København K (offentliggjort 2003-09-01)
Den 2009-01-26 tilføjes Bestyrelse: Morten Kenneth Elk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Petersen (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-10-27 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2003-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 43 b., 1051 København K (offentliggjort 2003-09-01)
Den 2003-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Slåenbakken 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-28 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 tilføjes Navne: 123HJEMMESIDE ApS (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2003-08-19 fjernes Navne: ELK CONSULTING ApS (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slåenbakken 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-04 tilføjes Binavne: SIMPLESITE ApS, 123HJEMMESIDE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Direktion: Morten Kenneth Elk (direktør) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2001-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2001-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2001-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Navne: ELK CONSULTING ApS (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-04 tilføjes Reelle ejere: Morten Kenneth Elk (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2001-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2001-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2001-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-12-04 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Stiftere: MORTEN ELK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 0007-06-02 tilføjes Legale ejere: John Sebastian Vikkelsøe-Engelbrecht (offentliggjort 2017-02-20)