Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Stiftere |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2006-12-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COBRA INTERDIAMANT ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2012-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DIMEX TOOLS ApS. (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-20 tilføjes Legale ejere: Kate Sue Jeong Yi Klemmensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-20 fjernes Legale ejere: Nicole Yi Klemmensen, Kevin Yi Klemmensen, Johan Yi Klemmensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: Kate Sue Jeong Yi Klemmensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-20 tilføjes Reelle ejere: Kate Sue Jeong Yi Klemmensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-20 fjernes Reelle ejere: Nicole Yi Klemmensen, Kevin Yi Klemmensen, Johan Yi Klemmensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-19 fjernes Reelle ejere: Kate Sue Jeong Yi Klemmensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-06-28 tilføjes Direktion: Kate Sue Jeong Yi Klemmensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 fjernes Direktion: Carsten Regel Klemmensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Kate Sue Jeong Yi Klemmensen, Nicole Yi Klemmensen, Kevin Yi Klemmensen, Johan Yi Klemmensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-04-01 fjernes Legale ejere: Carsten Regel Klemmensen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kate Sue Jeong Yi Klemmensen, Nicole Yi Klemmensen, Kevin Yi Klemmensen, Johan Yi Klemmensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Carsten Regel Klemmensen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2009-04-22 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2009-05-04)
Den 2009-04-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2009-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle kontajkt mellem forretningsdrivende indenfor værktøjsbranchen samt at drive investerings- og holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Vedtægter: 2009-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 tilføjes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 fjernes Revisor: Sædding Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-05 tilføjes Revisor: Sædding Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-05 fjernes Revisor: ReVision v/Mona Hein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-16 tilføjes Revisor: ReVision v/Mona Hein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-16 fjernes Revisor: Axel Bødskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldehaven 3, 6800 Varde (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2002-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-11 tilføjes Direktion: Carsten Regel Klemmensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2002-03-11 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-11 tilføjes Navne: YI HOLDING ApS (offentliggjort 2002-03-13)
Den 2002-03-10 fjernes Navne: VICH 6540 ApS (offentliggjort 2001-12-18)
Den 2002-03-11 tilføjes Revisor: Axel Bødskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Regel Klemmensen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2001-12-01 tilføjes Navne: VICH 6540 ApS (offentliggjort 2001-12-18)
Den 2001-12-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Regel Klemmensen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2001-12-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-12-18)
Den 2001-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)