Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-04 fjernes Direktion: John Charlton Loveless (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-04 fjernes Navne: LEOMORA INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 fjernes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 fjernes Direktion: Morten Svenningsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14-14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2002-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14-14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2002-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-02 tilføjes Direktion: Morten Svenningsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-02 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder yde kreditter og give lån, foretage investeringer i datterselskaber, drive handel og industri samt dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-02 tilføjes Navne: LEOMORA INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 fjernes Navne: EUROVICH-M 5329 ApS (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2002-01-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-02 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-02 tilføjes Vedtægter: 2002-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-06 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 16.900,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Navne: EUROVICH-M 5329 ApS (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)