Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Binavne | Beliggenhedsadresse | Revisor | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-13 tilføjes Direktion: Simon Holmegaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Direktion: Morten Engelbreth Hansen (direktion) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Legale ejere: Simon Holmegaard Hansen (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 fjernes Legale ejere: PRIVATECH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Navne: SHSA Holding Aps (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Navne: SCANCOMP SENSOR AND AUTOMATION ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Reelle ejere: Simon Holmegaard Hansen (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 fjernes Reelle ejere: Morten Engelbreth Hansen (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Vedtægter: 2021-09-13 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Binavne: ZACHARIASSEN DANMARK ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-04-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2014-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 43, 5260 Odense S (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2013-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 43, 5260 Odense S (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2013-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV (offentliggjort 2012-08-01)
Den 2013-08-20 tilføjes Direktion: Morten Engelbreth Hansen (direktion) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2013-08-20 fjernes Direktion: Jørgen Erik Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-16 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-16 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2011-10-13 tilføjes Navne: SCANCOMP SENSOR AND AUTOMATION ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2011-10-12 fjernes Navne: ZACHARIASSEN ApS (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2011-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Vedtægter: 2011-10-13 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Direktion: Jørgen Erik Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 fjernes Direktion: Ulla Gamst Zachariassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2006-06-23 tilføjes Legale ejere: PRIVATECH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2006-06-23 tilføjes Reelle ejere: Morten Engelbreth Hansen (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2005-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV (offentliggjort 2012-08-01)
Den 2005-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 83, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2002-01-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 83, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-04 tilføjes Binavne: ZACHARIASSEN DANMARK ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2001-12-04 tilføjes Direktion: Ulla Gamst Zachariassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2002-01-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Navne: ZACHARIASSEN ApS (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-12-04 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Stiftere: Ulla Gamst Zachariassen, Berit Gamst Seneca Zachariassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)