Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-06-08 fjernes Navne: BAFE DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hv Stationscenter, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Bestyrelse: Marinus Tempelaar (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Direktion: Marinus Tempelaar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Revisor: Ivan Jasper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 fjernes Direktion: Hans Peter Christian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og køb af fødevarer samt franchise af bageri-, delikatesse- og konditoriforretninger samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af een direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-04 tilføjes Vedtægter: 1988-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hv Stationscenter, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Bestyrelse: Marinus Tempelaar (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Direktion: Hans Peter Christian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Navne: BAFE DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Revisor: Ivan Jasper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)