Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 tilføjes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2022-03-11 fjernes Revisor: Peter Kallermann (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 70, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 70, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: carstenfp@hotmail.com (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 70, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 70, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-06-10)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 70, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2005-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 165, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2001-10-08)
Den 2005-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-06-10)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-06 tilføjes Direktion: Carsten Friis Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-29 fjernes Direktion: Rosalina Karenn Thit Reiter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Friis Pedersen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Friis Pedersen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2001-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 165, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2001-10-08)
Den 2001-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-26 tilføjes Direktion: Rosalina Karenn Thit Reiter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-26 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-26 tilføjes Navne: SCANASIA DK ApS (offentliggjort 2001-10-08)
Den 2001-09-25 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4397 (offentliggjort 2001-09-12)
Den 2001-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4397 (offentliggjort 2001-09-12)
Den 2001-09-26 tilføjes Revisor: Peter Kallermann (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2001-09-26 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-26 tilføjes Vedtægter: 2001-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2001-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-09-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-09-12)
Den 2001-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)