Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inger Alice Nielsen | 17.08.2005 | 27.05.2010 | direktion |
Poul Henning Nielsen | 02.01.1986 | 17.08.2005 | direktion |
Jørgen Esmann | 02.01.1986 | 16.01.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bjerring | 02.01.1986 | 16.01.1990 | bestyrelse |
Peter Hundevadt Andersen | 02.01.1986 | 16.01.1990 | bestyrelse |
Jørgen Esmann | 02.01.1986 | 16.01.1990 | bestyrelse |
Flemming Vestergaard Madsen | 02.01.1986 | 16.01.1990 | bestyrelse |
Peter Bjerring | 02.01.1986 | 16.01.1990 | formand |