Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Bestyrelse | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Binavne | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Legale ejere | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel |
Den 2024-09-01 tilføjes Direktion: Tommy Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-30 fjernes Direktion: Karsten Lønvig (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-06-03 tilføjes Bestyrelse: Helle Foldager-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 fjernes Bestyrelse: Karsten Lønvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 19.000.000,00 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-15 tilføjes Vedtægter: 2023-12-15 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-20 tilføjes Bestyrelse: Frantz Ertmann (suppleant) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-20 fjernes Bestyrelse: John Ivan Andersen (suppleant) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-19 fjernes Bestyrelse: Frantz Ertmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 18.000.000,00 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-04-13 tilføjes Vedtægter: 2023-04-13 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 17.000.000,00 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-12-28 tilføjes Vedtægter: 2022-12-28 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-11-01 tilføjes Bestyrelse: Karsten Lønvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2022-11-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Karsten Lønvig (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2022-11-01 fjernes Direktion: Jesper Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-24 tilføjes Binavne: EL:CON A/S (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 tilføjes Navne: ELCON A/S (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-23 fjernes Navne: EL:CON A/S (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 tilføjes Vedtægter: 2022-01-24 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 73, 8220 Brabrand (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryhavevej 50, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 tilføjes Hjemmeside: www.elcon.dk (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Legale ejere: NRGi Holding A/S (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-01-12 fjernes Legale ejere: NRGI HOLDING A/S (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2021-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: elcon@elcon.dk (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-28 fjernes Kontaktoplysninger: elcon@elcon-as.dk (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-25 tilføjes Binavne: Unitbuy A/S, Robotek-Automation A/S, Robotek VVS A/S, Robotek Service A/S, Robotek Gruppen A/S, Robotek Group A/S, Robotek Entreprise A/S, Robotek Energioptimering A/S, Robotek El A/S, Robotek El & Teknik A/S, Robotek Ejendomsservice A/S, Robotek A/S, Hørsholm El A/S, Herlev Elektrikeren A/S, GLOSTRUP EL-INSTALLATION A/S, Frandsen El A/S, Frandsen El & Teknik A/S, FRANDSEN GRUPPEN A/S, FRANDSEN EL & VVS A/S, Birkerød El A/S (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 16.000.000,00 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2021-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2021-03-19 tilføjes Vedtægter: 2021-03-19 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2020-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 15.500.000,00 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-12-02 tilføjes Vedtægter: 2020-12-02 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-05-13 tilføjes Binavne: V.O.K. Hvidevareservice A/S, Espenheins Eftf. A/S (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 15.100.000,00 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-05-12 tilføjes Vedtægter: 2020-05-12 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: NRGI HOLDING A/S (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2019-12-20 fjernes Legale ejere: NRGI A.M.B.A. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-17 tilføjes Binavne: NT El-Service A/S, Lyset A/S, Alt El A/S (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 tilføjes Vedtægter: 2019-09-17 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-04)
Den 2019-04-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-04)
Den 2019-04-24 tilføjes Bestyrelse: Allan Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2019-04-24 fjernes Bestyrelse: Flemming Halwas Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-02 tilføjes Bestyrelse: Jesper Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2019-01-02 fjernes Bestyrelse: Søren Bach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Ry Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-08-20 fjernes Bestyrelse: Andreas Haugstrup Hommelhoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 fjernes Bestyrelse: Ole Filip Kramer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-23 tilføjes Binavne: INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK A/S, BAUTOMATIC A/S (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-10 tilføjes Vedtægter: 2018-04-10 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-04-01 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-06 tilføjes Bestyrelse: Ole Sander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2017-10-06 fjernes Bestyrelse: Palle Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Bestyrelse: Allan Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 fjernes Bestyrelse: Paw Visby Bunch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Vittrup (formand) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-30 fjernes Bestyrelse: Søren Marinus Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-03 tilføjes Binavne: EL:CON Sikring A/S, EL:CON IT og Data A/S, EL:CON IT A/S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-03 tilføjes Vedtægter: 2017-01-03 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-17 tilføjes Bestyrelse: Andreas Haugstrup Hommelhoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2016-08-16 fjernes Bestyrelse: Jørgen Jensen Brønd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-19 tilføjes Bestyrelse: Ole Filip Kramer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-27 fjernes Bestyrelse: Ulrik Kirkedal Kragh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-04 tilføjes Binavne: NRGI Installation A/S, MJ Elektro A/S, EL:CON Viborg A/S, EL:CON Termografering A/S, EL:CON Skive A/S, EL:CON Sjælland A/S, EL:CON Nr. Åby A/S, EL:CON Middelfart A/S, EL:CON Kommunikation A/S, EL:CON Innovation A/S, EL:CON Indeklima A/S, EL:CON Hvidovre A/S, EL:CON Hornslet A/S, EL:CON Holsterbro A/S, EL:CON Hadsten A/S, EL:CON Gruppen A/S, EL:CON Grenå A/S, EL:CON Fredericia A/S, EL:CON Entreprise A/S, EL:CON El-anlæg A/S, EL:CON El-Service A/S, EL:CON Bygningsautomatik A/S, EL:CON Automation A/S, EL:CON Agerkilde A/S, Bjeld & Lauridsen A/S, BL Termografi A/S, Agerkilde A/S (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-23 tilføjes Bestyrelse: Paw Visby Bunch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-10-23 tilføjes Legale ejere: NRGI A.M.B.A. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2015-10-22 fjernes Legale ejere: EL:CON GRUPPEN A/S (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-10-23 tilføjes Vedtægter: 2015-10-23 (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-01 tilføjes Binavne: EL:CON Århus A/S (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Jesper Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-31 tilføjes Navne: EL:CON A/S (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-08-30 fjernes Navne: EL:CON ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-31 tilføjes Vedtægter: 2015-08-31 (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-08-31 fjernes Binavne: EL:CON A/S (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-31 fjernes Direktion: Morten Bryder Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-11 tilføjes Binavne: El:Con Danmark A/S, ELCON Danmark A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Vedtægter: 2015-06-11 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Bibranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-06-01 tilføjes Bibranche: Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Jensen Brønd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-29 fjernes Bestyrelse: Søren Egge Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-04 tilføjes Direktion: Morten Bryder Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-04 fjernes Direktion: Lars Juul Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Egge Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-08 fjernes Bestyrelse: Frantz Ertmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-29 tilføjes Bestyrelse: Jesper Daugaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-29 fjernes Bestyrelse: Claus Jørgen Søgaard Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-12 tilføjes Legale ejere: EL:CON GRUPPEN A/S (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryhavevej 50, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2013-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 20, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-04-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-01 fjernes Bestyrelse: Palle Damm Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Juul Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-01-01 tilføjes Bibranche: El-installation (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2013-01-01 fjernes Bibranche: El-installation (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Lars Juul Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-01-01 fjernes Direktion: Claus Jørgen Søgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-31 fjernes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: elcon@elcon-as.dk (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-17 tilføjes Bestyrelse: Palle Damm Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-17 fjernes Bestyrelse: Ove Rønne (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, håndværk og service samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-03-17 tilføjes Navne: EL:CON ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2010-03-16 fjernes Navne: EL:CON ELINSTALLATION A/S (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2010-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af (1) bestyrelsens formand i forening med et bestyrelses-medlem eller Selskabets direktør, (2) Selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller (3) af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-03-17 tilføjes Vedtægter: 2010-03-17 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2010-03-17 fjernes Binavne: EL:CON ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-24 fjernes Binavne: IP:TEK A/S, EL:TEK TELE/DATA A/S, EL:CON RISSKOV A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-04-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Egge Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-08 fjernes Bestyrelse: Dirk Paul Maria Leo Vandekerckhove (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-02 tilføjes Bestyrelse: Flemming Grønskov (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-08 tilføjes Bestyrelse: Peter Sven Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Katholm (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-04)
Den 2008-02-08 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2004-07-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-19 tilføjes Bestyrelse: Ove Rønne (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)