Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 35, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-04 fjernes Bestyrelse: Miechael Stian Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Direktion: Claus Steen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-04 fjernes Navne: GHI HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Revisor: REVIPLAN A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Stiftere: Claus Steen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 tilføjes Navne: GHI HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-01 fjernes Navne: HJØRNELY TRADING A/S (offentliggjort 2001-08-03)
Den 2009-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør samt af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 tilføjes Vedtægter: 2009-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2007-02-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 35, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2007-02-21)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 35, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2001-05-21)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2001-08-16)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-10 tilføjes Bestyrelse: Jytte Vibeke Haugmann Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 fjernes Bestyrelse: Tino Tjott Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-04 fjernes Bestyrelse: Jesper Bach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-31 fjernes Bestyrelse: Jan Steen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-04 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-19 tilføjes Revisor: REVIPLAN A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-17 tilføjes Navne: HJØRNELY TRADING A/S (offentliggjort 2001-08-03)
Den 2001-07-16 fjernes Navne: HJØRNELY TRADING ApS (offentliggjort 2001-05-21)
Den 2001-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-05-21)
Den 2001-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 35, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2001-05-21)
Den 2001-05-10 tilføjes Bestyrelse: Jan Steen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Direktion: Claus Steen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2001-08-16)
Den 2001-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Navne: HJØRNELY TRADING ApS (offentliggjort 2001-05-21)
Den 2001-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Stiftere: Claus Steen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-05-21)
Den 2001-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)