Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-06-14 fjernes Navne: AULUM MARKETING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 16, 7490 Avlum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Revisor: Erik Sønderskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-18 fjernes Bestyrelse: Kristian Armose Lauridsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-18 fjernes Direktion: Kurt Armose Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er oprettelse og vedligeholdelse af franchiseaftale med Sogal Industries Estillac-Agen, Frankrig samt de dermed forbundne handels-, finansie- rings- og marketingsaktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-02 tilføjes Vedtægter: 1986-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 16, 7490 Avlum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Bestyrelse: Kristian Armose Lauridsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Direktion: Kurt Armose Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Navne: AULUM MARKETING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Revisor: Erik Sønderskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)