Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tine Charlotte Voldum Falk | 29.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ann Shefali Ranthe | 01.12.2022 | 28.12.2022 | direktør |
Thor Nils Ranthe | 20.02.2019 | 27.10.2022 | direktør |
Thor Nils Ranthe | 05.05.2010 | 17.01.2019 | direktør |
Thor Nils Ranthe | 04.05.2001 | 03.03.2010 | direktør |