Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ancker Mehnke | 07.03.2001 | 19.08.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Voigt Hansen | 12.12.2007 | 19.08.2010 | bestyrelse |
Peter Garhøj | 12.12.2007 | 19.08.2010 | bestyrelse |
Per Sørensen | 27.04.2007 | 12.12.2007 | bestyrelse |
Jan Halling | 07.03.2001 | 19.08.2010 | formand |
John Helt | 07.03.2001 | 12.12.2007 | bestyrelse |
Niels Ancker Mehnke | 07.03.2001 | 27.04.2007 | bestyrelse |
Kirsten Brede Mehnke | 07.03.2001 | 27.04.2007 | bestyrelse |