Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Askholm Rugaard | 19.06.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andre Janssen-Timmen | 31.05.2010 | 19.06.2013 | adm. dir |
Søren Jepsen | 03.12.2007 | 31.05.2010 | adm. dir |
Christian Steiner | 01.10.2007 | 30.11.2007 | direktør |
Ole Dahl Madsen | 14.05.2007 | 30.09.2007 | direktør |
Jannik Friis | 23.04.2003 | 14.05.2007 | direktør |
Michael Brandstetter | 17.09.2001 | 23.04.2003 | direktør |
Klaus Søgaard | 12.03.2001 | 17.09.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stefan Torsten Teuchert | 07.03.2024 | formand |
Michael Schulz | 31.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Askholm Rugaard | 19.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stefan Torsten Teuchert | 01.03.2024 | 06.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ach | 16.11.2021 | 01.03.2024 | formand |
Helder Boavida | 12.02.2019 | 16.11.2021 | formand |
Gunner Koch | 31.07.2016 | 31.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Axel Volker Juhre | 01.07.2012 | 01.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Andre Janssen-Timmen | 27.05.2010 | 19.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Dirk Axel Wiedmann | 01.07.2009 | 01.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Moth Kibsgaard | 01.04.2009 | 12.02.2019 | formand |
Franz Stefan Jung | 02.01.2008 | 31.03.2009 | formand |
Søren Jepsen | 03.12.2007 | 27.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Christian Steiner | 01.10.2007 | 30.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ole Dahl Madsen | 14.05.2007 | 30.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Peter Picker | 06.03.2006 | 30.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Felix Maria Clary und Aldringen | 01.04.2005 | 31.12.2007 | formand |
Jannik Friis | 23.04.2003 | 14.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Günter Schuster | 23.04.2003 | 06.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Nicolas Eric Paul Peter | 23.04.2003 | 01.04.2005 | formand |
Günter Friedrich Niedernhuber | 05.03.2002 | 23.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Michael Brandstetter | 17.09.2001 | 23.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Manfred Georg Finzi | 17.09.2001 | 23.04.2003 | formand |
Klaus Berning | 17.09.2001 | 05.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Søgaard | 12.03.2001 | 17.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Troels Elkiær Andersen | 12.03.2001 | 17.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 12.03.2001 | 17.09.2001 | formand |