Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-11-23 fjernes Navne: ApS VIDAN VVS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Selma Lagerløfs Alle 52, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Direktion: Preben Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Revisor: Carsten Gottschalck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive enhver form for VVS-virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-11 tilføjes Vedtægter: 1986-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selma Lagerløfs Alle 52, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Direktion: Preben Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Navne: ApS VIDAN VVS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Revisor: Carsten Gottschalck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)