Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2003-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: 2S CONSULT ApS. (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2016-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Landluft ApS. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2017-02-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Lokesvej 4 ApS. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2017-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Lokesvej 8 ApS. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sensommervej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sensommervej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-06 tilføjes Navne: LS Silkeborg ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-05 fjernes Navne: PRIMHOLDT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-06 tilføjes Vedtægter: 2023-11-06 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-17 tilføjes Vedtægter: 2022-12-17 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2022-12-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-04 tilføjes Vedtægter: 2017-09-04 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2013-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og investering, herunder aktie-, obligations- og ejendomsinvesteringer, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2013-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-23 tilføjes Vedtægter: 2013-12-23 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sensommervej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sensommervej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-11-12)
Den 2004-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sensommervej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-11-12)
Den 2004-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrik Hertz Vej 11, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2003-09-18)
Den 2003-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrik Hertz Vej 11, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2003-09-18)
Den 2003-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Mårvej 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2003-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mårvej 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2003-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: nårvej 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2002-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: nårvej 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2002-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 3, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 3, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-23 tilføjes Direktion: Sven Blokager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Legale ejere: Sven Blokager (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2001-01-23 tilføjes Navne: PRIMHOLDT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2001-01-23 tilføjes Reelle ejere: Sven Blokager (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2001-01-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2001-01-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Stiftere: Sven Blokager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-02-21)
Den 2001-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)