Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Formål | Kapital | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-02 tilføjes Legale ejere: Kirsten Marie Knudsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-02 fjernes Legale ejere: Mette Maj Krag (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: Kirsten Marie Knudsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-02 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Marie Knudsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 tilføjes Binavne: Knudsen Consilium ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er virksomhedsrådgivning, handel og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@greenberg.dk (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2014-09-11 tilføjes Legale ejere: Kirsten Marie Knudsen, Mette Maj Krag (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2011-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2011-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 tilføjes Vedtægter: 2011-05-17 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2011-05-17 fjernes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vivaldisvej 119, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2010-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Livjægergade 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2006-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Livjægergade 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 12, 2200 København N (offentliggjort 2006-03-13)
Den 2006-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 12, 2200 København N (offentliggjort 2006-03-13)
Den 2006-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dagmarsgade 5, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2003-07-29)
Den 2003-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dagmarsgade 5, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2003-07-29)
Den 2003-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 73, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2003-06-17)
Den 2003-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 73, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2003-06-17)
Den 2003-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 5, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-11 tilføjes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Revisor: HHJJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-07-17)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-30 tilføjes Direktion: Lars Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-30 fjernes Direktion: Ole Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 1997-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 tilføjes Revisor: HHJJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 fjernes Revisor: FROST EJENDOM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-10 fjernes Revisor: Jens Kristian Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Birthe Kvistgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Navne: OK OPMÅLING FJERRITSLEV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-03 fjernes Navne: L.K. INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-03 fjernes Direktion: Lars Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-03 fjernes Revisor: Niels Henning Mølgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 5, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-15 tilføjes Direktion: Lars Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-15 tilføjes Navne: L.K. INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-15 tilføjes Revisor: Niels Henning Mølgård, Statsaut. revisor Birthe Kvistgaard, Jens Kristian Kristensen, FROST EJENDOM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)